更新时间:2023-06-11 15:12
陈军,男,汉族,1969年10月生,河南舞阳人,1988年3月参加工作,1997年9月加入中国共产党,在职研究生学历。
1988.03-1988.09 西藏自治区财经学校机要干训班学习
1988.09-1992.09 西藏自治区改则县委办公室机要员
1992.09-1996.05 西藏自治区噶尔县委办公室机要员
1996.05-1997.12 西藏自治区阿里地委办公室科员
1997.12-1998.10 西藏自治区阿里地委办公室秘书二科副科长
1998.10-2000.09 西藏自治区阿里地委办公室秘书二科科长
2000.09-2002.12 西藏自治区革吉县委常委、组织部部长
2002.12-2006.03 西藏自治区党委组织部办公室副主任(2000.09-2003.07北京电子科技学院成人教育中心管理与秘书专业学习)
2006.03-2007.05 西藏自治区党委组织部办公室调研员
2007.05-2011.12 西藏自治区党委组织部办公室主任(2005.09-2007.07四川省工商管理学院工商管理专业学习)
2011.12-2014.02 西藏自治区山南地委委员、地委组织部部长
2014.02-2016.01 西藏自治区拉萨市委常委、市委组织部部长
2016.01-2016.11 西藏自治区拉萨市委副书记、市委组织部部长
2016.11-2017.04 西藏自治区拉萨市委副书记、市委组织部部长、市委党校校长
2017.04-2018.01 西藏自治区昌都市委副书记、副市长、代理市长
2018.01-2022.12 西藏自治区昌都市委副书记、市长
2022.12- 西藏自治区商务厅厅长
第十三届全国政协委员
2023年1月17日,西藏自治区第十二届人民代表大会常务委员会第一次会议,任命陈军为西藏自治区商务厅厅长。